Informazioni su Joachim Hermann Paech
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Joachim Hermann Paech
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6889252, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SILVIA QUANDT CAPITAL MARKETS (SCHWEIZ) AG, in Zürich, CH-020.3.030.507-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2011, Publ. 6297952).
Firma neu:
SILVIA QUANDT CAPITAL MARKETS (SCHWEIZ) AG in Liquidation. Mit Urteil vom 05.10.2012 hat der Konkursrichter des Bezirksgerichts Zürich über die Gesellschaft mit Wirkung ab dem 05.10.2012, 08.30 Uhr, den Konkurs eröffnet;
demnach ist die Gesellschaft aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paech, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlthat, Anna, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6297952, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SILVIA QUANDT CAPITAL MARKETS (SCHWEIZ) AG, in Zürich, CH-020.3.030.507-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2011, S. 25, Publ. 5991002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Gilbert, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paech, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5991002, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SILVIA QUANDT CAPITAL MARKETS (SCHWEIZ) AG, in Zürich, CH-020.3.030.507-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2010, S. 22, Publ. 5869914).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paech, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Fischer, Gilbert, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.