Informazioni su Hansjörg Oliveira da Cruz-Bischof
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Hansjörg Oliveira da Cruz-Bischof
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3741541, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 64 vom 02.04.2015, Meldungs Nr. 2'077'761, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 3'969 vom 30.03.2015 E&H Gebäudemanagement GmbH, in Cham, CHE-109.461.158, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489601).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oliveira da Cruz-Bischof, Hansjörg, von Nesslau, in Arosa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Oliveria da Cruz-Bischof, Hansjörg].
Numero di pubblicazione: 3489601, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
E&H Gebäudemanagement GmbH, in Cham, CHE-109.461.158, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2015, Publ. 2077761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oliveria da Cruz, Enedina, von Nesslau, in Oberrüti, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oliveria da Cruz-Bischof, Hansjörg, von Nesslau, in Arosa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Oliveria da Cruz, Hansjörg, in Oberrüti, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ].
Numero di pubblicazione: 1020731, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AAA MONTAGEN GmbH, bisher in Ballwil, CHE-113.456.574, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2011, Publ. 6196532).
Gründungsstatuten:
31.01.2007.
Statutenänderung:
18.07.2013.
Sitz neu:
Oberrüti.
Domizil neu:
Bodenmatte 22, 5647 Oberrüti.
Zweck neu:
Montage von Trockenbauelementen, Erbringung von allgemeinen Baudienstleistungen sowie Handel mit Baumaterialien aller Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Lizenzen, Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oliveira da Cruz, Enedina, von Stein SG, in Oberrüti, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oliveira da Cruz-Bischof, Hansjörg, von Nesslau, in Oberrüti, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Stein SG, in Cham, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].