Informazioni su Martin Andreas Kauer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Martin Andreas Kauer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005684545, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Kauer Management GmbH (Kauer Management llc), in Oberägeri, CHE-193.940.977, c/o Martin Andreas Kauer, Alisbachweg 16, 6315 Oberägeri, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich der Unternehmens- und Managementberatung sowie in der Strategieentwicklung und -umsetzung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum sowie immaterielle Güter und Recht erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 03.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kauer, Martin Andreas, von Trachselwald, in Oberägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005325839, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Glacier Reinsurance AG, in Freienbach, CHE-112.037.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2021, Publ. 1005259440).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haase, Gerald Sidney, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauer, Martin, von Trachselwald, in Oberägeri, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryland, Steven Michael, britischer Staatsangehöriger, in Cirencester (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kostenbader, Jörg René, von Horgen, in Risch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004994548, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Alea Services AG, in Basel, CHE-102.314.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kauer, Martin Andreas, von Trachselwald, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingenhoven, Claudia Irene, von Stäfa, in Stäfa, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.