Informazioni su Milos Kant
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Milos Kant
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005764892, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Dancework GmbH, in Luzern, CHE-162.649.598, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2023, Publ. 1005702854).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kant, Milos, von Kriens, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005457312, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
FI REAL AG, in Luzern, CHE-397.990.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005272149).
Domizil neu:
Hauptstrasse 37, 6015 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kant, Milos, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minarcikova, Viera, slowakische Staatsangehörige, in Reinach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Zweigniederlassung neu:
Spreitenbach (CHE-358.264.256).
Numero di pubblicazione: HR02-1005418145, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
IMMOBLOCK AG, bisher in Emmen, CHE-412.585.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136995).
Statutenänderung:
18.02.2022.
Sitz neu:
Eggenwil.
Domizil neu:
Kochsmattstrasse 15, 5445 Eggenwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blättler, Markus Robert, von Hergiswil (NW), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kant, Milos, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.