Informazioni su Martin Jakob Gubler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Jakob Gubler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006031635, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil Genossenschaft, in Flawil, CHE-107.264.782, Genossenschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2023, Publ. 1005891190).
Statutenänderung:
22.03.2024.
Zweck neu:
Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen alle Arten von Bankgeschäften. Darüber hinaus kann sie weitere Beratungs-, Finanz- und Dienstleistungsgeschäfte anbieten. Die Geschäftstätigkeit wird im Rahmen des von Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (nachfolgend Raiffeisen Schweiz) erlassenen Geschäftsreglement der Raiffeisenbanken ausgeübt und ist auf die finanziellen, personellen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen abzustimmen.
Die Bank kann im Rahmen des Geschäftsreglements der Raiffeisenbanken, soweit es ihrer Geschäftstätigkeit dient:
eigene Geschäftsstellen betreiben, Tochtergesellschaften gründen und sich an allen Unternehmungen und Gesellschaften der Raiffeisen Gruppe sowie an weiteren Unternehmungen beteiligen;
Liegenschaften erwerben sowie neu- und umbauen, Liegenschaften im Zwangsverwertungsverfahren ersteigern oder zur Vermeidung einer Versteigerung erwerben, Liegenschaften veräussern sowie alle mit Liegenschaften im Zusammenhang stehenden grundbuchlichen Rechte und Lasten begründen und löschen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Bank an ihre Mitglieder erfolgen auf schriftlichem oder elektronischem Weg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Martin, von Aadorf, in Kirchberg SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sauter, Andreas Fridolin, von Schönholzerswilen, in Wolfertswil (Degersheim), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1006000101, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bellevue Entrepreneur Private KmGK, in Küsnacht (ZH), CHE-356.132.744, Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Michael, von Baar, in Baar, Vertreter der Komplementärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Martin, von Aadorf, in Kirchberg (SG), Vertreter der Komplementärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005995346, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bellevue Komplementär AG, in Küsnacht (ZH), CHE-177.327.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2024, Publ. 1005966523).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Michael, von Baar, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Martin, von Aadorf, in Kirchberg (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.