Informazioni su Mark Michael Dittli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mark Michael Dittli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005905914, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
The Market Media AG, in Zürich, CHE-156.067.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dittli, Mark Michael, von Kloten, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minger, Rudolf, von Schüpfen, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kellermüller de Warlincourt, Hanspeter, von Winterthur, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Felix Rolf, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bretschger, Roman, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004575690, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Marori AG, in Zürich, CHE-224.985.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2018, Publ. 4410789).
Firma neu:
Marori AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.02.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dittli, Mark, von Kloten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1004525676, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
The Market Media AG, in Zürich, CHE-156.067.927, Zurlindenstrasse 134, 8003 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.12.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau und Betrieb eines digitalen Finanzmediums sowie das Anbieten von Finanzinformationen in verschieden Medien und über verschiedene Kanäle. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch einfachen Brief, per Fax oder E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Dittli, Mark Michael, von Kloten, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Felix Rolf, von Winterthur, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minger, Rudolf, von Schüpfen, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Jörg, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
Kellermüller de Warlincourt, Hanspeter, von Winterthur, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.