Informazioni su Romy Blumer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Romy Blumer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006098509, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Virobel Wealth Management AG, in Zürich, CHE-346.025.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005962896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumer, Romy, von Glarus Süd, in Zollikon, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005962896, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Virobel Wealth Management AG, bisher in Wil (SG), CHE-346.025.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2024, Publ. 1005936776).
Statutenänderung:
24.01.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Seefeldstrasse 69, Suite 208, 8008 Zürich].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sawhney, Vishal, britischer Staatsangehöriger, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henien, Chris Habib, britischer Staatsangehöriger, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen];
Beck, Ronald Peter Reinhold, von Elgg, in Gryon, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blumer, Romy, von Glarus Süd, in Zollikon, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005289821, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Romy Blumer Consulting GmbH, bisher in Zumikon, CHE-399.326.618, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905722).
Statutenänderung:
28.07.2021.
Firma neu:
Octis GmbH.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumer, Romy, von Glarus Süd, in Zumikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Papadopoulos, Athanasios, von Wettingen, in Menzingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.