Informazioni su Dieter Christian Bleisch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dieter Christian Bleisch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006118420, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
CapitalPR AG, in St. Gallen, CHE-115.799.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005030380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bleisch, Dieter, von Mels, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehme, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005973382, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Alotech AG, bisher in Baar, CHE-108.151.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178930).
Statutenänderung:
09.01.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Löwenstrasse 20, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Import von und Handel mit Baumaterialien, Import von technischen Geräten, Durchführung von Bauarbeiten insbesondere Bauleistungen sowie der Kauf und Verkauf von Immobilien im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an den Aktionär erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pelizzoni, Urs A., von Zürich, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Floralis, Hans Anselm Nils Oscar, deutscher Staatsangehöriger, in Palma (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bleisch, Dieter Christian, von Mels, in Freienbach, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005970756, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
FSFFE AG, finora in Freienbach, CHE-137.590.499, società anonima (Nr. FUSC 177 del 13.09.2022, Pubbl. 1005560353).
Statuti modificati:
04.12.2023.
Nuova ditta:
FSFFE AG in liquidazione.
Nuove traduzioni della ditta:
(FSFFE Ltd in liquidation).
Nuova sede:
Lugano.
Nuovo recapito:
c/o Ti Tax Advisory SA, Via Antonio Adamini 10a, 6900 Lugano.
Nuovo scopo:
La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza nel campo dei valori patrimoniali crittografati e di investimento in tali valori a favore di investitori professionali e istituzionali, gestori patrimoniali, consulenti finanziari e fornitori di servizi simili. La Società può aprire succursali in Svizzera e all'estero e condurre tutte le attività direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La Società può acquisire, gravare, vendere e gestire beni immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi e stipulare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante avviso personale (lettera raccomandata semplice o email).
Nuova limitazione della trasferibilità:
[La limitazione della trasferibilità delle azioni nominative è cancellata.]. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 04.12.2023. Secondo dichiarazione del 21.12.2023 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.046.662), in Freienbach, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Fudge, Henry Richard, cittadino britannico, in Walchwil, amministratore unico, con firma individuale [finora: membro, con firma individuale];
Bleisch, Dieter Christian, da Mels, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), liquidatore, con firma individuale.