Informazioni su Jorge Beldad Abajo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Jorge Beldad Abajo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005584548, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Barbatros Consulting GmbH, in Walzenhausen, CHE-389.847.347, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004616076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lamelas, Javier, von Zürich, in Volketswil, Gesellschafter und Direktor, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leibundgut, Philipp, von Affoltern im Emmental, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Beldad Abajo, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Gossau (SG), Gesellschafter und Direktor, mit Einzelunterschrift, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Herrero, Marco Francisco, von Wettingen, in Mellingen, Gesellschafter und Direktor, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1004806690, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
EPIC Consulting GmbH, in Gossau (SG), CHE-421.188.041, Florastrasse 15, 9200 Gossau SG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.01.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Supportdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Strategie, Beteiligungen, Finanzen, Steuern, Recht und Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.12.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Beldad Abajo, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Gossau SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1004616076, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Barbatros Consulting GmbH, in Walzenhausen, CHE-389.847.347, c/o Marcel Meyerhans, Dorf 51, 9428 Walzenhausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.04.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Supportleistungen in den Bereichen General Management, Human Resources und Marketing und Kommunikation sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.03.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Leibundgut, Philipp, von Affoltern im Emmental, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Beldad Abajo, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Gossau (SG), Gesellschafter und Direktor, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lamelas, Javier, von Zürich, in Volketswil, Gesellschafter und Direktor, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.