Informazioni su Brian Keith Azzopardi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Brian Keith Azzopardi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3325377, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Belgrave SA, in Freienbach, CHE-100.257.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 03.06.2016, Publ. 2867983).
Statutenänderung:
30.01.2017.
Firma neu:
G.E.G. Mining AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erwerben und Halten von Beteiligungen an Firmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Verwaltungs- und Beratungs-Dienstleistungen für ihre Beteiligungen und Drittfirmen anbieten, sowie Handel mit Gütern aller Art betreiben. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marthaler, Ralph W., von Niederhasli, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Azzopardi, Brian Keith, maltesischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2828489, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Melita Advisory LLC(Melita Advisory GmbH), in Oberägeri, CHE-173.514.287, Gubelweg 13, 6315 Oberägeri, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.04.2016.
Zweck:
Erbringen von Beratungsdienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Mergers & Acquisitions und Finanzierungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 19.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Azzopardi, Brian Keith, maltesischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numero di pubblicazione: 1493871, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Xstrata Coal Marketing AG, in Baar, CHE-101.297.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7199602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Azzopardi, Brian, maltesischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perezagua, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.