Informazioni su ZugSailing GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ZugSailing GmbH
- ZugSailing GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Altre servici in educazione». La sede si trova a Zug.
- ZugSailing GmbH è stata costituita nel 12.12.2007.
- Il 18.02.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZG con l’IDI CHE-113.981.550.
- Allo stesso indirizzo come ZugSailing GmbH sono iscritte 307 altre aziende attive. Queste includono: 10x Capital AG, 358FIB Association, Abreziel Homes AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.12.2007
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.007.728-5
IDI/IVA
CHE-113.981.550
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Segel- und Wassersports, insbesondere den Betrieb einer Segelschule mit Standort Zug sowie Durchführung und Vermarktung von Events, Ausbildungsveranstaltungen, Reisen und Segeltörns; kann Handel mit Waren aller Art betreiben, Darlehen gewähren, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ZugSailing GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005409118, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ZugSailing GmbH, in Zug, CHE-113.981.550, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2013, S.0, Publ. 7160332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jufer, Heinz R., von Melchnau, in Baar, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peikert, Philipp, von Zug, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 7160332, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ZugSailing GmbH, in Zug, CH-170.4.007.728-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, Publ. 6204962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krienbühl, Bernhard, von Sattel, in Steinhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohren, Markus, von Grindelwald, in Muri AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Numero di pubblicazione: 6204962, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ZugSailing GmbH, in Zug, CH-170.4.007.728-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S. 25, Publ. 5506496).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jufer, Heinz R., von Melchnau, in Baar, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.