Informazioni su Vidano AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Vidano AG
- Vidano AG a Zug è una Società anonima nel ramo «Servizi fiduciari». Vidano AG è attiva.
- Vidano AG ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 07.07.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-396.417.377.
- Oltre all’azienda Vidano AG sono iscritte 32 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: 7Cbasalia Global AG, AKASHA International GmbH, AKASHA Stiftung.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.01.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.045.411-1
IDI/IVA
CHE-396.417.377
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Steuer-, Rechts- und Treuhandbereich. Die Gesellschaft kann unter Berücksichtigung des Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) im In- und Ausland Liegenschaften und Beteiligungen sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen durchführen, Verträge abschliessen und für eigene und fremde Rechnung alle Geschäfte tätigen, die in den Rahmen des voranstehenden Zweckes fallen oder ihn direkt oder indirekt zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Vidano Ltd
- Vidano SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vidano AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005789891, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Vidano AG, in Zug, CHE-396.417.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005787105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iff, Michel, von Auswil, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Peter Josef, von Isenthal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005787105, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Vidano AG, in Zug, CHE-396.417.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594806).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oggier, Martina Franziska, von Ballwil, in Gisikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005594806, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Vidano AG, in Zug, CHE-396.417.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247636).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler-Feierabend, Andrea, von Meggen und Engelberg, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iff, Michel, von Auswil, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.