Informazioni su Tradexsa AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tradexsa AG
- Tradexsa AG ha sede a Zug ed è attiva. Essa opera nel ramo «Intermediari commerciali in vari settori».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 02.07.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-101.500.599.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 127 altre aziende attive. Queste includono: A BETTER WORLD AG, Acton Revisions AG, Acton Treuhand AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.09.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.013.909-8
IDI/IVA
CHE-101.500.599
Ramo economico
Intermediari commerciali in vari settori
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vermittlung von Handelsgeschäften aller Art, Finanzierung und Durchführung solcher Geschäfte auf eigene oder fremde Rechnung sowie Beratung anderer Unternehmen; kann Lizenzen und Patente verwerten und veräussern, Liegenschaften erwerben und veräussern sowie sich bei gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
DMT D. Meyer Treuhand GmbH | Kilchberg (ZH) | 20.04.1998 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tradexsa AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006072851, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tradexsa AG, in Zug, CHE-101.500.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005196038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wichser, Hanspeter, von Rüti GL, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005196038, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tradexsa AG, in Zug, CHE-101.500.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2020, Publ. 1004857326).
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Numero di pubblicazione: HR02-1004857326, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tradexsa AG, in Zug, CHE-101.500.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, S.0, Publ. 2522843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Daniel, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.