Informazioni su Swiss Group International SGI AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swiss Group International SGI AG
- Swiss Group International SGI AG ha sede a Zug, è attiva e opera nel ramo «Altri servizi di prenotazione».
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 19.01.2024.
- L’azienda Swiss Group International SGI AG è iscritta con l’IDI CHE-378.408.185.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 8 altre aziende attive. Queste includono: ATM ENERGY GmbH, Fundation Commodity AG, Giloca AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.07.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.046.048-2
IDI/IVA
CHE-378.408.185
Ramo economico
Altri servizi di prenotazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Dienstleistungen aller Art im Bereich Tourismus und Aviatik in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- MRIA Group International AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swiss Group International SGI AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005938841, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Group International SGI AG, in Zug, CHE-378.408.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2023, Publ. 1005879620).
Domizil neu:
Chamerstrasse 85, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peat, Andrew Brian, niederländischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aboukoura, Amr Yehia Hassan Mohamed, ägyptischer Staatsangehöriger, in Laatzen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Inglin, Céline, von Schwyz, in Risch, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005879620, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Group International SGI AG, in Zug, CHE-378.408.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763828).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peat, Andrew Brian, niederländischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zofingen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005763828, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Group International SGI AG, in Zug, CHE-378.408.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005506360).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ibrahim, Iman Nabil Selim, deutsche Staatsangehörige, in Laatzen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Inglin, Céline, von Schwyz, in Risch, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aboukoura, Amr Yehia Hassan Mohamed, ägyptischer Staatsangehöriger, in Laatzen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Peat, Andrew Brian, niederländischer Staatsangehöriger, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.