Informazioni su Stiftung Decentralized Insurance
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Decentralized Insurance
- Stiftung Decentralized Insurance è attualmente attiva e opera nel settore «Fornitura di servizi informatici». La sede si trova a Zug.
- Stiftung Decentralized Insurance è stata costituita nel 22.12.2017.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 10.01.2023.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone ZG con l’IDI CHE-380.636.376.
- 2 marchi o applicazioni per marchi dell'Organizzazione Stiftung Decentralized Insurance sono registrati all'IPI.
- Allo stesso indirizzo come Stiftung Decentralized Insurance sono iscritte 337 altre aziende attive. Queste includono: 1. suscap ag, 2. suscap ag, 2A Chrystal Capital AG.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Matthias Zimmermann,
Jan Stockhausen,
Marie-Luise Meinhold,
Michiel Berende,
Renat Khasanshyn
i più recenti aventi diritto di firma
Matthias Zimmermann,
Jan Stockhausen,
Marie-Luise Meinhold,
Michiel Berende,
Christoph Mussenbrock
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.2017
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.7.000.844-5
IDI/IVA
CHE-380.636.376
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung und Entwicklung von neuen Technologien und Applikationen, insbesondere in den Bereichen von neuen offenen und dezentralisierten Softwarearchitekturen hauptsächlich im Versicherungsbereich; im Vordergrund - aber nicht ausschliesslich - steht dabei die Förderung und Entwicklung des so genannten DIP-Protokolls und der entsprechenden Technologien, sowie die Förderung und Unterstützung von Applikationen unter Anwendung des DIP-Protokolls; vollständige Zweckumschreibung gemäss Stiftungsurkunde.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TFP Treuhand AG | Schwende-Rüte | 22.04.2020 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Alta Group AG | Zug | 29.12.2017 | 21.04.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Decentralized Insurance Foundation
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
DECENTRALIZED INSURANCE FOUNDATION | 30.04.2018 | attivo | 63428/2017 |
DI FOUNDATION | 30.04.2018 | attivo | 63426/2017 |
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Decentralized Insurance
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005648423, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Stiftung Decentralized Insurance, in Zug, CHE-380.636.376, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karpischek, Stephan, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Noack, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mussenbrock, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Icking (DE)];
Zimmermann, Matthias, von Wattenwil, in Staufen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berende, Michiel, niederländischer Staatsangehöriger, in Aarle-Rixtel (NL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meinhold, Marie-Luise, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stockhausen, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Attard ATD (MT), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005224693, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Stiftung Decentralized Insurance, in Zug, CHE-380.636.376, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004875170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Pascal, von Naters, in Baar, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004875170, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Stiftung Decentralized Insurance, in Zug, CHE-380.636.376, Stiftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2018, Publ. 1004469188).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alta Group AG (CHE-104.892.752), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TFP Treuhand AG (CHE-107.991.557), in Schwende, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.