Informazioni su SOLIDIS SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SOLIDIS SA
- SOLIDIS SA ha sede a Zug ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 25.06.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-115.209.354.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 337 altre aziende attive. Queste includono: 1. suscap ag, 2. suscap ag, 2A Chrystal Capital AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.11.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.012.571-5
IDI/IVA
CHE-115.209.354
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Immobilien-, Handels-, Finanz- und Industrieunternehmen in der Schweiz und im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SOLIDIS SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006066267, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SOLIDIS SA, in Zug, CHE-115.209.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2024, Publ. 1005930335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Pierre, von Ingenbohl, in Conthey, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Costa Moreira, Sandra Cristina, portugiesische Staatsangehörige, in Neuchâtel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frund, Nicolas, von Bourrignon, in La Grande Béroche, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chevalley, Gregory Kim, von Saint-Maurice, in Cudrefin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005930335, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SOLIDIS SA, in Zug, CHE-115.209.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2018, Publ. 3964569).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, Pierre, von Ingenbohl, in Conthey, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Costa Moreira, Sandra Cristina, portugiesische Staatsangehörige, in Neuchâtel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Usejni, Shaqir, kosovarischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3965167, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
SOLIDIS SA, à Sion, CHE-115.209.354, société anonyme (No. FOSC 202 du 18.10.2017, Publ. 3817989). Par suite de transfert du siège à Zoug, la société a été inscrite au registre du commerce du canton de Zoug. En conséquence, elle est radiée d'office du registre du commerce du Valais central.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.