Informazioni su SFTS Global GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SFTS Global GmbH
- SFTS Global GmbH con sede a Glattbrugg è una Società a garanzia limitata nel ramo «Servizi fiduciari». SFTS Global GmbH è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 23.10.2012.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 05.04.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-483.416.268.
- Aziende con l’indirizzo uguale a SFTS Global GmbH: 5G Immobilien GmbH, Aker Solutions Hydropower Switzerland AG, ANADRINI GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.10.2012
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Opfikon
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.048.546-1
IDI/IVA
CHE-483.416.268
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft erbringt zentrale administrative und technische Dienstleistungen (z.B. HRM, Buchhaltung, Marketing oder Informatik Infrastruktur) für ihr nahestehenden Gesellschaften (z.B. Tochter- und Partnergesellschaften) im In- und Ausland. Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Beteiligungsgesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke und Immobilien erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- MART Holding GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SFTS Global GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006001497, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SFTS Global GmbH, in Opfikon, CHE-483.416.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005113939).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Teo, Rogier Mi-Shing, von Stans, in Mülligen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kloten].
Numero di pubblicazione: HR02-1005113939, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SFTS Global GmbH, in Opfikon, CHE-483.416.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aggeler, Mattias Andrea, von Neerach, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tesseract Holding AG (CHE-256.355.953), in Opfikon, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Teo, Rogier Mi-Shing, von Stans, in Kloten, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weiss, Roy, von Bülach, in Glattfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilson, Irène, von Krauchthal, in Villars-sur-Glâne, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005100280, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SFTS Global GmbH, in Opfikon, CHE-483.416.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2016, S.0, Publ. 3214935).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tesseract Holding AG (CHE-256.355.953), in Opfikon, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Teo, Rogier Mi-Shing, von Stans, in Kloten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.