Informazioni su Sensus Pura Industries AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sensus Pura Industries AG
- Sensus Pura Industries AG a Zug è una Società anonima nel ramo «Commercio di prodotti alimentari». Sensus Pura Industries AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Sensus Pura Industries AG è composta da 3 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 29.05.2024.
- Sensus Pura Industries AG è iscritta nel cantone ZG con l’IDI CHE-452.911.632.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Sensus Pura Industries AG: 1. suscap ag, 2. suscap ag, 2A Chrystal Capital AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.08.2023
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.048.863-9
IDI/IVA
CHE-452.911.632
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Export/Import von Healthy Food und Nahrungsergänzungsmitteln und dem Anbieten von Management- und Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, der Entwicklung und dem Zweck der Gesellschaft zu dienen oder sie zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Sensus Pura Industries SA
- Sensus Pura Industries Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sensus Pura Industries AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006042524, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sensus Pura Industries AG, in Zug, CHE-452.911.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2023, Publ. 1005897618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Praschil, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höfler, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Griffen (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005897618, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sensus Pura Industries AG, in Zug, CHE-452.911.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005821899).
Statutenänderung:
08.11.2023.
Partizipationskapital neu:
CHF 10'000.00.
Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 10'000.00.
Partizipationsscheine neu:
500'000 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.02. Schaffung von Partizipationskapital mittels ordentlicher Kapitalerhöhung.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Numero di pubblicazione: HR01-1005821899, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sensus Pura Industries AG (Sensus Pura Industries SA) (Sensus Pura Industries Ltd), in Zug, CHE-452.911.632, Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.08.2023.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Export/Import von Healthy Food und Nahrungsergänzungsmitteln und dem Anbieten von Management- und Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, der Entwicklung und dem Zweck der Gesellschaft zu dienen oder sie zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 31.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Praschil, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grund, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Ellingen (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höfler, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Griffen (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günter, Rolf Werner, von Thörigen, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.