Informazioni su Robeson SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Robeson SA
- Robeson SA ha sede a Zug ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Robeson SA fondata il 20.01.1967 è composta da una persona.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 25.06.2020, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Robeson SA è iscritta nel cantone ZG con l’IDI CHE-102.867.401.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Robeson SA: 10x Capital AG, 358FIB Association, Abreziel Homes AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.01.1967
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.002.566-1
IDI/IVA
CHE-102.867.401
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG | Zug | 24.02.1997 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robeson SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004920004, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Robeson SA, in Baar, CHE-102.867.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2014, S.0, Publ. 1664489).
Statutenänderung:
17.06.2020.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chamerstrasse 172, 6300 Zug.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Numero di pubblicazione: 1664489, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Robeson SA, in Baar, CHE-102.867.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, Publ. 1613739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenzlinger, lic. iur. Iso, von Zug und Mosnang, in Oberwil bei Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1613739, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Robeson SA, in Zug, CHE-102.867.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2014, Publ. 1413225).
Statutenänderung:
08.07.2014.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Mitteilung an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.