Indirizzo
c/o Peter Lippuner
Geiselweidstrasse 6
8400 Winterthur
Informazioni su Robert Sulzer-Forrer-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Robert Sulzer-Forrer-Stiftung
- Robert Sulzer-Forrer-Stiftung è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Winterthur.
- Robert Sulzer-Forrer-Stiftung è stata costituita nel 16.05.1964.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 06.07.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Robert Sulzer-Forrer-Stiftung è iscritta con l’IDI CHE-110.390.192.
- Allo stesso indirizzo come Robert Sulzer-Forrer-Stiftung sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Enotria Vinum GmbH, Patrick Senn.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Dr. Helmut Jürg Weissert,
Thomas Norbert Zehnder,
Thomas Sulzer,
Peter Lippuner,
Dr. Hans-Konrad Schmutz
i più recenti aventi diritto di firma
Thomas Norbert Zehnder,
Thomas Sulzer,
Peter Lippuner,
Dr. Hans-Konrad Schmutz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.05.1964
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Winterthur
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.904.650-7
IDI/IVA
CHE-110.390.192
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung der Naturwissenschaften in der Schweiz, insbesondere auf dem Gebiet der Mineralogie und Palaentologie. Die Stiftung erfüllt ihren Zweck unter anderem durch Vergabung und Leihgaben, insbesondere an die naturwissenschaftlichen Sammlungen der Stadt Winterthur sowie durch Unterstützung von gemeinnützigen Institutionen auf dem Gebiet der Naturwissenschaften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
consis Wirtschaftsprüfung AG | Wil (SG) | 25.05.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Reto Schmidhauser | Thalwil | 02.02.2009 | 24.05.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Sulzer-Forrer-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005788174, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Robert Sulzer-Forrer-Stiftung, in Winterthur, CHE-110.390.192, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2018, Publ. 4248471).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630). [Eintrag auf Grund des geänderten Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 07.02.2022.]
Numero di pubblicazione: 4248471, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Robert Sulzer-Forrer-Stiftung, in Winterthur, CHE-110.390.192, Stiftung (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3766789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reto Schmidhauser (CH-020.1.055.482-4), in Thalwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil (SG), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3766789, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Robert Sulzer-Forrer-Stiftung, in Winterthur, CHE-110.390.192, Stiftung (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2012, Publ. 6883428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuppinger, Ferdinand, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.