Informazioni su Precis AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Precis AG
- Precis AG con sede a Zug è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». Precis AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 21.12.2016 e ha 9 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 08.05.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Precis AG.
- 3AM Consultants AG, abaQon AG, Almandine Corporation SA sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Rolf P. Pfister,
lic. iur. Maya Pfister Arnold,
Peter Bernard Arnold
i più recenti aventi diritto di firma
Jeanette Lagan,
Mira Waldesbühl-Das,
Claudio E. Caspari,
Christina Virginia Martinez Sanchez-Arpagaus,
Paul Erwin Matter
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.12.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.040.988-9
IDI/IVA
CHE-339.354.396
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Immobilien- und Treuhandbüros; Verwaltung, Kauf und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken aller Art, im In- und Ausland, sowohl auf eigene wie auf fremde Rechnung sowie Erbringung von Dienstleistungen und Ausübung von Treuhand- und Verwaltungsfunktionen, namentlich Liegenschaftenbewirtschaftung, -vermarktung und -vermittlung, Facilitymanagement, Begründung von Stockwerkeigentum, Wohnen mit Services, Legal Housekeeping, Family Office Services sowie Finanz- und Bautreuhanddienstleistungen; überdies Entwicklung, Planung und Ausführung von Bau- und Renovationsprojekten, Beratung von Eigentümern und Bauherren bei Immobiliengeschäften sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten und Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Precis Ltd
- Precis SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Precis AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006027714, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Precis AG, in Zug, CHE-339.354.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005104312).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martinez Sanchez, Augusto, spanischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lagan, Jeanette, von Walchwil, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldesbühl-Das, Mira, von Luzern, in Ebikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005104312, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Precis AG, in Zug, CHE-339.354.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2019, Publ. 1004581331).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister Arnold, Maya, von Zug und Männedorf, in Baar, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Pfister Arnold, Maja U.];
Pfister, Rolf P., von Männedorf, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oetwil am See];
Caspari, Claudio E., von Glarus Süd, in Brugg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004581331, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Precis AG, in Zug, CHE-339.354.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2017, Publ. 3669259).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez Sanchez-Arpagaus, Christina Virginia, von Lumnezia, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.