Informazioni su PID AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PID AG
- PID AG con sede a Zug è una Società anonima nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». PID AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 17.01.2002.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 22.07.2024.
- L’azienda PID AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-109.450.172.
- AHK Holding AG, AI Powerhouse Swiss AG, Alattas Holding AG hanno lo stesso indirizzo come PID AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.01.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.025.339-7
IDI/IVA
CHE-109.450.172
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führen eines Konstruktionsbüros für Maschinen und Apparateentwicklung, ohne eigene Produktion, sowie prozessorientierte Entwicklung von Software sowie Beratung von und Handel mit Hardware und Software; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Markus Büeler | Arth | 14.10.2009 | 24.09.2019 | |
Gyseler AG | Baar | 14.04.2009 | 13.10.2009 | |
WiDe Handels GmbH | Zug | <2004 | 13.04.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PID AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006090322, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PID AG, in Zug, CHE-109.450.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2019, Publ. 1004723491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Prisca, von Holderbank SO und Fribourg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004723491, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PID AG, in Zug, CHE-109.450.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S.22, Publ. 5292310).
Statutenänderung:
03.09.2019.
Zweck neu:
Führen eines Konstruktionsbüros für Maschinen und Apparateentwicklung, ohne eigene Produktion, sowie prozessorientierte Entwicklung von Software sowie Beratung von und Handel mit Hardware und Software;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 03.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 03.09.2019 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Markus Büeler (CH-130.1.002.967-4), in Arth, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5292310, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PID AG, in Zug, CH-170.3.025.339-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S. 29, Publ. 4968822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyseler Consulting AG (CH-170.3.026.188-8), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markus Büeler (CH-130.1.002.967-4), in Arth, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.