Informazioni su Petersche Druck und Verlags Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Petersche Druck und Verlags Holding AG
- Petersche Druck und Verlags Holding AG è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario». La sede si trova a Zug.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 17.12.1979.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 05.01.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Petersche Druck und Verlags Holding AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-103.100.377.
- 307 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: 10x Capital AG, 358FIB Association, Abreziel Homes AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.12.1979
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.000.874-5
IDI/IVA
CHE-103.100.377
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Haltung und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere auf dem Gebiet des Druck- und Verlagswesens sowie Finanzierungen aller Art; kann Patente, Lizenzen, Wertschriften und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Compaudit AG | Zug | <2004 | 11.01.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Petersche Druck und Verlags Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005064025, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Petersche Druck und Verlags Holding AG, in Zug, CHE-103.100.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2009, S.23, Publ. 4819340).
Statutenänderung:
04.12.2020.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4819340, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Petersche Druck und Verlags Holding AG, in Zug, CH-170.3.000.874-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2007, S. 21, Publ. 3843444).
Statutenänderung:
28.11.2008.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Compaudit AG, in Zug, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3843444, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Petersche Druck und Verlags Holding AG, in Zug, CH-170.3.000.874-5, Haltung und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2006, S. 18, Publ. 3483322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Düring, Dr. Alex, von Luzern, in Oberägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prinz, Dr. Walter Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.