Informazioni su Peak Living Group AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Peak Living Group AG
- Peak Living Group AG opera nel settore «Bonifica dei terreni» ed è attualmente attiva. La sede è a Zug.
- L’azienda è stata costituita nel 08.04.2020.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 22.08.2023.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Peak Living Group AG.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 337 altre aziende attive. Queste includono: 1. suscap ag, 2. suscap ag, 2A Chrystal Capital AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.04.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.044.485-9
IDI/IVA
CHE-438.802.151
Ramo economico
Bonifica dei terreni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb von überbauten und unüberbauten Grundstücken, Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene oder fremde Rechnung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Peak Living Group Ltd
- Living Group AG
- Living Group SA
- Peak Living Group SA
- Living Group Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peak Living Group AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005820963, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Living Group AG, in Zug, CHE-438.802.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2021, Publ. 1005345509).
Statutenänderung:
07.08.2023.
Firma neu:
Peak Living Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Peak Living Group SA) (Peak Living Group Ltd). [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlatter, Ruth, von Otelfingen, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Philipp, von Otelfingen, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005345509, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Living Group AG, in Zug, CHE-438.802.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870943).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kryeziu, Arber, kosovarischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlatter, Ruth, von Otelfingen, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1004870943, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Living Group AG (Living Group SA) (Living Group Ltd), in Zug, CHE-438.802.151, Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.03.2020.
Zweck:
Erwerb von überbauten und unüberbauten Grundstücken, Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene oder fremde Rechnung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 25.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kryeziu, Arber, kosovarischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Ruth, von Otelfingen, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.