Informazioni su Odyssea Estates AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Odyssea Estates AG
- Odyssea Estates AG è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi». La sede si trova a Zug.
- L’azienda è stata costituita nel 13.07.2023.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 07.03.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZG è il seguente: CHE-431.512.485.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Odyssea Estates AG: 2 K AG, 220 AG, 77-Swiss GmbH.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.07.2023
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.048.714-3
IDI/IVA
CHE-431.512.485
Ramo economico
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Schiffen, Bestandteilen von und Nutzungsrechten an Schiffen, die Vermietung von Schiffen und Teilen davon, die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen sowie von Dienstleistungen im Bereich Marketing. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Odyssea Estates SA
- Odyssea Estates Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Odyssea Estates AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005979872, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Odyssea Estates AG, in Zug, CHE-431.512.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2024, Publ. 1005938830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hungerbühler, Andreas Hans, von St. Gallen, in St. Gallen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Rudolf, von Urnäsch, in La Brillaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rotoava (PF)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005938830, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Odyssea Estates AG, in Zug, CHE-431.512.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797857).
Domizil neu:
Gotthardstrasse 30, 6300 Zug.
Numero di pubblicazione: HR01-1005797857, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Odyssea Estates AG (Odyssea Estates SA) (Odyssea Estates Ltd), in Zug, CHE-431.512.485, Gubelstrasse 15, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Schiffen, Bestandteilen von und Nutzungsrechten an Schiffen, die Vermietung von Schiffen und Teilen davon, die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen sowie von Dienstleistungen im Bereich Marketing. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 20.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jäger, Rudolf, von Urnäsch, in Rotoava (PF), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hungerbühler, Andreas Hans, von St. Gallen, in St. Gallen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.