Informazioni su MTV Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MTV Holding AG
- MTV Holding AG ha sede a Zug ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza è composta di una persona.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 15.04.2024.
- L’azienda MTV Holding AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-277.479.070.
- Aziende con l’indirizzo uguale a MTV Holding AG: 1. suscap ag, 2. suscap ag, 2A Chrystal Capital AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.03.2023
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.048.308-2
IDI/IVA
CHE-277.479.070
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen der Informatik und der Lizenzierung sowie der Erwerb und Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen sowie Wertschriften und Vermögenswerte aller Art erwerben, verwerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen fur eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- MTV Holding SA
- MTV Holding Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MTV Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006008670, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MTV Holding AG, in Zug, CHE-277.479.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005860052).
Domizil neu:
Gotthardstrasse 26, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leisering, Inka Maria, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Wermelskirchen, Oksana, von Hünenberg, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andreieva, Nataliia, ukrainische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005860052, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MTV Holding AG, in Zug, CHE-277.479.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2023, Publ. 1005697541).
Statutenänderung:
21.09.2023. 06.10.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen der Informatik und der Lizenzierung sowie der Erwerb und Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen sowie Wertschriften und Vermögenswerte aller Art erwerben, verwerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen fur eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Numero di pubblicazione: HR01-1005697541, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MTV Holding AG (MTV Holding SA) (MTV Holding Ltd), in Zug, CHE-277.479.070, Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.02.2023.
Zweck:
Erwerb und Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen sowie Wertschriften und Vermögenswerte aller Art erwerben, verwerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 29.12.2022 129'396.33 Tether (USDT), wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 16.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Leisering, Inka Maria, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Wermelskirchen, Oksana, von Hünenberg, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.