Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Moneyhouse AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.02.2001
Cancellazione dal registro delle imprese
25.05.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Risch
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.024.495-7
IDI/IVA
CHE-101.823.269
Ramo economico
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informatik und Organisation, Entwicklung von und Handel mit Software und Hardware, Betrieb und Entwicklung von Handels- und Informationsplattformen im Internet; kann andere Unternehmen erwerben, veräussern, gründen oder sich daran beteiligen sowie Immobilien und Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Luzern | 28.02.2014 | 24.05.2020 | |
Counselnet Treuhand AG | Rothenburg | 21.02.2006 | 27.02.2014 | |
Testor Treuhand, Zweigniederlassung Zürich | Zürich | <2004 | 20.02.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- itonex ag
- Credita Management AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Moneyhouse AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004895676, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Moneyhouse AG, in Risch, CHE-101.823.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004649017). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Neue Zürcher Zeitung AG, in Zürich (CHE-106.838.812), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004649017, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Moneyhouse AG, in Risch, CHE-101.823.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dell'Anna, Monica, italienische Staatsangehörige, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Jörg, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kellermüller de Warlincourt, Hanspeter, von Winterthur, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004486669, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Moneyhouse AG, in Risch, CHE-101.823.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2018, Publ. 4223339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vacalli, Maria Teresa, von Bellinzona, in Erlenbach (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Beatrix, von Wenslingen, in Basel, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capella, Attilio Giovanni Paolo, von Mühleberg, in Bremgarten bei Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haubensak, Luca Eugène, von Uzwil, in Adliswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Lüscher, Tobias, von Seon, in Niederlenz, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.