Indirizzo
c/o Cleos Treuhand GmbH
Chamerstrasse 176
6300 Zug
Informazioni su Mesopo Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Mesopo Holding AG
- Mesopo Holding AG da Zug opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 23.01.2023.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZG con l’IDI CHE-103.471.081.
- 189 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: 4sports & Entertainment AG, 4sports Hockey AG, A. Fux AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.03.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.020.603-4
IDI/IVA
CHE-103.471.081
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie Vermögensverwaltung und die damit zusammenhängende Beratung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HBM Kerdos AG | Baar | 30.12.2014 | 12.11.2015 | |
Rovisa Wirtschaftsprüfungs AG | Dietikon | 06.01.2005 | 29.12.2014 | |
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG | Uster | <2004 | 05.01.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mesopo Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005658781, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mesopo Holding AG, in Zug, CHE-103.471.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, S.0, Publ. 2480889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Dominik, von Grabs, in Sevelen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruber, Friedhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ambauen, Ueli, von Beckenried, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2480889, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mesopo Holding AG, in Zug, CHE-103.471.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2294481). Mit Erklärung vom 09.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HBM Trust AG (CHE-107.425.298), in Baar, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2294481, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mesopo Holding AG, in Zug, CHE-103.471.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2014, Publ. 1908001).
Statutenänderung:
13.07.2015.
Zweck neu:
Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie Vermögensverwaltung und die damit zusammenhängende Beratung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.