Indirizzo
c/o KENDRIS AG
Gotthardstrasse 26
6300 Zug
Informazioni su KAR Investments AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu KAR Investments AG
- KAR Investments AG ha sede a Zug ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- L’azienda è stata costituita nel 29.10.2020.
- Il 24.01.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-473.785.528.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 337 altre aziende attive. Queste includono: 1. suscap ag, 2. suscap ag, 2A Chrystal Capital AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Erika Valery Emilie Waterhouse,
Adrian Ulrich Escher,
Cecilia Stenberg,
Thomas Olivier Narbel
i più recenti aventi diritto di firma
Erika Valery Emilie Waterhouse,
Adrian Ulrich Escher,
Cecilia Stenberg,
Thomas Olivier Narbel
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.10.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.045.054-1
IDI/IVA
CHE-473.785.528
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Finanzanlagen aller Art und von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen sowie eigene Vermögensverwaltung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- KAR Investments SA
- KAR Investments Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: KAR Investments AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005942654, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
KAR Investments AG, in Zug, CHE-473.785.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005850913).
Domizil neu:
c/o KENDRIS AG, Gotthardstrasse 26, 6300 Zug.
Numero di pubblicazione: HR02-1005850913, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
KAR Investments AG, in Zug, CHE-473.785.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013682).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauron, Yvan, von Ependes (FR), in Gryon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waterhouse, Erika, von Vuadens, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005013682, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
KAR Investments AG (KAR Investments SA) (KAR Investments Ltd), in Zug, CHE-473.785.528, c/o KENDRIS AG, Baarerstrasse 112, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.10.2020.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Finanzanlagen aller Art und von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen sowie eigene Vermögensverwaltung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 21.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Escher, Adrian, von Zürich, in Ingenbohl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauron, Yvan, von Ependes (FR), in Gryon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Narbel, Thomas, von Vuarrens, in Echichens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stenberg, Cecilia, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.