Informazioni su JBS Financial AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu JBS Financial AG
- JBS Financial AG opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale» ed è attualmente attiva. La sede è a Zug.
- La dirigenza dell’azienda JBS Financial AG fondata il 04.11.2013 è composta da una persona.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 23.06.2023.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZG con l’IDI CHE-223.321.835.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 307 altre aziende attive. Queste includono: 10x Capital AG, 358FIB Association, Abreziel Homes AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.11.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-501.3.018.227-2
IDI/IVA
CHE-223.321.835
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Financial Engineerung und die Bereitstellung von kommerzieller und technischer Unterstützung für schweizerische oder ausländische Unternehmen zur Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Produktion, Erstellung, Planung und Entwicklung von Infrastrukturen im kommerziellen Bereich aus internationalem Niveau. Sie kann ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- JBS Financial SA
- Brightside International AG
- Brightside International Ltd
- Brightside International SA
- EREA SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: JBS Financial AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005776427, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
JBS Financial AG, in Zug, CHE-223.321.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336832).
Domizil neu:
Chamerstrasse 172, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signorelli, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Moritz, von Plaffeien, in Mesocco, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005336832, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
JBS Financial AG, in Zug, CHE-223.321.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lazzerini, Federica, italienische Staatsangehörige, in St. Leonards on Sea (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signorelli, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005202794, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
JBS Financial SA, bisher in Grono, CHE-223.321.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004919037).
Statutenänderung:
10.02.2021.
Firma neu:
JBS Financial AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(JBS Financial SA).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Rigistrasse 2, 6300 Zug.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Financial Engineerung und die Bereitstellung von kommerzieller und technischer Unterstützung für schweizerische oder ausländische Unternehmen zur Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Produktion, Erstellung, Planung und Entwicklung von Infrastrukturen im kommerziellen Bereich aus internationalem Niveau. Sie kann ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 60'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.