Informazioni su Intertec Engineering AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Intertec Engineering AG
- Intertec Engineering AG con sede a Zug è una Società anonima nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». Intertec Engineering AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Intertec Engineering AG fondata il 02.09.1987 è composta da 3 persone.
- Il 24.02.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-100.590.890.
- 1phi618 GmbH, Biederstädt, Biederstädt Service GmbH sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Yehia Zakaria,
Mohamed Khaled Zakaria,
Evelyne Aya Zakaria-Hüsler
i più recenti aventi diritto di firma
Yehia Zakaria,
Mohamed Khaled Zakaria,
Evelyne Aya Zakaria-Hüsler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.09.1987
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.012.927-7
IDI/IVA
CHE-100.590.890
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist, als beratende Ingenieure auf dem Gebiet von Sicherheitssystemen, -Geräten, -Waren und -Komponenten tätig zu sein, solche Systeme zu planen und zu realisieren, Handel, Import und Export mit Geräten und Waren dazu. Die Gesellschaft übernimmt auch Ingenieurarbeiten auf anderen technischen Gebieten, führt Beratungen aus und realisiert Projekte. Beteiligungen an Handels- und Fabrikationsbetrieben, Erwerb, Entwicklung, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Veräusserung und Finanzierung von Rechten und Werten aller Art wie Patenten, Lizenzen und Know-how sowie Handel und Betrieb von Luftfahrzeugen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG | Zug | <2004 | 15.05.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Intertec Engineering SA
- Intertec Engineering Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Intertec Engineering AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005413431, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Intertec Engineering AG, in Zug, CHE-100.590.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21.05.2013, S.0, Publ. 7193916).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zakaria, Yehia, von Horw, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7193916, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Intertec Engineering AG, in Zug, CH-170.3.012.927-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, Publ. 6127590).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zakaria, Alaa-El-Din, von Horw, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6127590, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Intertec Engineering AG, in Zug, CH-170.3.012.927-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 08.04.2011, S. 0, Publ. 6113152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zakaria, Yehia, von Horw, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.