Informazioni su Indeq AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Indeq AG
- Indeq AG opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva. La sede è a Zug.
- Indeq AG ha 3 persone nella dirigenza.
- Il 14.06.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZG con l’IDI CHE-109.905.445.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 82 altre aziende attive. Queste includono: 7050 AG, Adecco Group X AG, Adecco International AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Alexander Karl Christian Wirth,
Desirée Hannah Müller,
Roland Patrik Arnold
i più recenti aventi diritto di firma
Alexander Karl Christian Wirth,
Desirée Hannah Müller,
Roland Patrik Arnold
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.10.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.025.844-5
IDI/IVA
CHE-109.905.445
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie Durchführung von Finanzgeschäften; kann Liegenschaften erwerben, belasten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften gründen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Steinhausen | 24.11.2009 | 13.06.2023 | |
Lötscher, Wey & Partner Treuhand AG in Liquidation | Zug | 03.10.2008 | 23.11.2009 | |
Fidura Services AG | Zug | <2004 | 02.10.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Indeq AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005768053, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Indeq AG, in Zug, CHE-109.905.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005495995). Mit Erklärung vom 30.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-170.9.001.019-3), in Steinhausen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005495995, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Indeq AG, in Zug, CHE-109.905.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957903).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Biblis (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wirth-Müller, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Walldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Desirée Hannah, deutsche Staatsangehörige, in Walldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wirth, Alexander Karl Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Biblis (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1004957903, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Indeq AG, in Zug, CHE-109.905.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488487).
Statutenänderung:
07.08.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 12'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 12'000'000.00].
Aktien neu:
15'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 12'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 07.08.2020 gemäss Vertrag vom 07.08.2020 Bundesrepublik Deutschland Anleihen 0.00% im Nominalbetrag von total EUR 55'000'000.00 (ISIN: DE0001137875), wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und EUR 1'014'607.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.