Indirizzo
c/o uhuhus KmG
Chamerstrasse 172
6300 Zug
Informazioni su IA Capital GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu IA Capital GmbH
- IA Capital GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale». La sede si trova a Zug.
- La dirigenza dell’azienda IA Capital GmbH è composta da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 21.12.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: IA Capital GmbH.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 307 altre aziende attive. Queste includono: 10x Capital AG, 358FIB Association, Abreziel Homes AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.05.2021
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.018.488-8
IDI/IVA
CHE-286.294.730
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck des Gesellschaft besteht in der Erbringung von Beratungs-, Betreuungs- und Investitionstätigkeiten weltweit. Das Unternehmen kann Niederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten und Anteile an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland aller Art von Unternehmen erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung der Gesellschaft oder die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: IA Capital GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005916950, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IA Capital GmbH, in Zug, CHE-286.294.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zarraga Guerra, Nerea, spanische Staatsangehörige, in Dübendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arcocha Torres, Iñaki, spanischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005202758, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IA Capital GmbH, in Zug, CHE-286.294.730, c/o uhuhus KmG, Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.05.2021.
Zweck:
Der Zweck des Gesellschaft besteht in der Erbringung von Beratungs-, Betreuungs- und Investitionstätigkeiten weltweit. Das Unternehmen kann Niederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten und Anteile an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland aller Art von Unternehmen erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung der Gesellschaft oder die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Arcocha Torres, Iñaki, spanischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zarraga Guerra, Nerea, spanische Staatsangehörige, in Dübendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.