Informazioni su HYGH AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu HYGH AG
- HYGH AG a Zug è una Società anonima nel ramo «Servizi pubblicità». HYGH AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda HYGH AG è composta da 7 persone. L’azienda è stata costuita nel 02.07.2018.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 25.06.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-368.148.284.
- Aziende con lo stesso indirizzo: 3AM Consultants AG, abaQon AG, Almandine Corporation SA.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Cédric Boghanim,
Shaun Gregory,
Christian Alexander Schröder,
Fritz Frey,
Antonius Paul Link
i più recenti aventi diritto di firma
Emmanuel Hofer,
Zina Vanessa Cavelti,
Cédric Boghanim,
Shaun Gregory,
Christian Alexander Schröder
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.07.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.042.490-8
IDI/IVA
CHE-368.148.284
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines AdTech Unternehmens in der Werbebranche und einer Plattform für eigene und fremde Bildschirmnetze, die Bereitstellung von Werbeflächen für Werbekampagnen, insbesondere an digitalen Aussenwerbeflächen, den Betrieb einer digitalen Aussenwerbeplattform, die Verwaltung und der Ausbau von Bildschirmnetzen sowie Beratung und Service für Werbekunden u.a. bei der Konzeption, Planung und Erstellung Ihrer Werbekampagnen und Werbemittel. Die Gesellschaft verfolgt diesen Zweck insbesondere über den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie von Immaterialgüter- und verwandten Schutzrechten. Die Gesellschaft kann für ihre Beteiligungsgesellschaften Managementdienstleistungen erbringen und Entwicklungen von Informatikprogrammen vornehmen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen und Kredite gewähren, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, überbauen, halten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Tria Revisions AG | Cham | 18.06.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- HYGH SA
- HYGH Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: HYGH AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006066246, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HYGH AG, in Zug, CHE-368.148.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2024, Publ. 1005948565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weinberg, Sascha Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Fällanden, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Emmanuel, von Meggen, in Sachseln, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Cavelti, Zina Vanessa;
Cavelti, Zina Vanessa, von Sagogn, in Bonaduz, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Frey, Fritz, Link, Antonius Paul, Boghanim, Cédric, Gregory, Shaun, Schröder, Christian Alexander oder Hofer, Emmanuel [bisher: Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Frey, Fritz, Link, Antonius Paul, Boghanim, Cédric, Gregory, Shaun oder Schröder Christian Alexander].
Numero di pubblicazione: HR02-1005948565, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HYGH AG, in Zug, CHE-368.148.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005923200).
Statutenänderung:
17.01.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines AdTech Unternehmens in der Werbebranche und einer Plattform für eigene und fremde Bildschirmnetze, die Bereitstellung von Werbeflächen für Werbekampagnen, insbesondere an digitalen Aussenwerbeflächen, den Betrieb einer digitalen Aussenwerbeplattform, die Verwaltung und der Ausbau von Bildschirmnetzen sowie Beratung und Service für Werbekunden u.a. bei der Konzeption, Planung und Erstellung Ihrer Werbekampagnen und Werbemittel. Die Gesellschaft verfolgt diesen Zweck insbesondere über den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie von Immaterialgüter- und verwandten Schutzrechten. Die Gesellschaft kann für ihre Beteiligungsgesellschaften Managementdienstleistungen erbringen und Entwicklungen von Informatikprogrammen vornehmen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen und Kredite gewähren, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, überbauen, halten, veräussern und verwalten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005923200, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HYGH AG, in Zug, CHE-368.148.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788577).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Cavelti, Zina Vanessa [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Link, Antonius Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Cavelti, Zina Vanessa [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schröder, Christian Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Cavelti, Zina Vanessa [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boghanim, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gregory, Shaun, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavelti, Zina Vanessa, von Sagogn, in Bonaduz, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Frey, Fritz, Link, Antonius Paul, Boghanim, Cédric, Gregory, Shaun oder Schröder Christian Alexander.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.