Informazioni su Gundeldinger AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gundeldinger AG
- Gundeldinger AG è attualmente attiva e opera nel settore «Bonifica dei terreni». La sede si trova a Zug.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 27.10.1998.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 17.05.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-100.992.923.
- Allo stesso indirizzo come Gundeldinger AG sono iscritte 189 altre aziende attive. Queste includono: 4sports & Entertainment AG, 4sports Hockey AG, A. Fux AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.10.1998
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.022.417-5
IDI/IVA
CHE-100.992.923
Ramo economico
Bonifica dei terreni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Beratungs- und Finanzierungsdienstleistungen in der Immobilienbranche.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Vitop Consulting AG | Zug | <2004 | 02.11.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gundeldinger Immobilien AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gundeldinger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005182658, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Gundeldinger AG, in Zug, CHE-100.992.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3313295).
Statutenänderung:
28.04.2021.
Aktien neu:
105 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 105 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Gabriela, von Zürich, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].
Numero di pubblicazione: 3313295, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Gundeldinger AG, in Zug, CHE-100.992.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1385875).
Domizil neu:
Chamerstrasse 176, 6300 Zug.
Numero di pubblicazione: 1385875, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Gundeldinger AG, in Zug, CHE-100.992.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7100310).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Marco, von Gontenschwil, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Gabriela, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.