Informazioni su GOLDBERG SWISS AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GOLDBERG SWISS AG
- GOLDBERG SWISS AG ha sede a Zug, è attiva e opera nel ramo «Fornitura di altri servizi all’azienda».
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Il 18.06.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: GOLDBERG SWISS AG.
- 307 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: 10x Capital AG, 358FIB Association, Abreziel Homes AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.09.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.3.009.929-1
IDI/IVA
CHE-111.988.825
Ramo economico
Fornitura di altri servizi all’azienda
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Finanzdienstleistungen im Nicht-Banksektor, insbesondere Factoring- und Inkassodienstleistungen, Gewährung von Darlehen, Krediten und Sicherheiten auf eigene und fremde Rechnung sowie Handel mit medizinischen Produkten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ARTHO Consulting & Accounting AG | Zürich | 08.09.2004 | 24.02.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- GOLDBERG SWISS LTD
- GOLDBERG SWISS SA
- Profile Report Ltd
- Profile Report SA
- Profile Report AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GOLDBERG SWISS AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005221744, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GOLDBERG SWISS AG, in Zug, CHE-111.988.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100683).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub-Saxer, Sonja, von Läufelfingen, in Wil (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005100683, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GOLDBERG SWISS AG, in Zug, CHE-111.988.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005053313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signor, Ivan, italienischer Staatsangehöriger, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub-Saxer, Samuel, von Läufelfingen, in Wil (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005053313, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Profile Report AG, bisher in Ingenbohl, CHE-111.988.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2015, Publ. 2328317).
Statutenänderung:
16.10.2020.
Firma neu:
GOLDBERG SWISS AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(GOLDBERG SWISS SA) (GOLDBERG SWISS LTD).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chamerstrasse 172, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringung von Finanzdienstleistungen im Nicht-Banksektor, insbesondere Factoring- und Inkassodienstleistungen, Gewährung von Darlehen, Krediten und Sicherheiten auf eigene und fremde Rechnung sowie Handel mit medizinischen Produkten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichelt-Becker, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub-Saxer, Samuel, von Läufelfingen, in Wil (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Signor, Ivan, italienischer Staatsangehöriger, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.