Indirizzo
c/o KENDRIS AG
Gotthardstrasse 26
6300 Zug
Informazioni su Givin AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Givin AG
- Givin AG ha sede a Zug ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza dell’azienda Givin AG fondata il 28.02.2023 è composta da 5 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 05.09.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-250.540.297.
- Aziende con lo stesso indirizzo: 1. suscap ag, 2. suscap ag, 2A Chrystal Capital AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Bilgehan Yazici,
Olivier Weber,
Erika Valery Emilie Waterhouse,
Dominik Riepl,
Thomas Olivier Narbel
i più recenti aventi diritto di firma
Bilgehan Yazici,
Olivier Weber,
Erika Valery Emilie Waterhouse,
Dominik Riepl,
Thomas Olivier Narbel
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.02.2023
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.048.288-4
IDI/IVA
CHE-250.540.297
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräusserung von in- und ausländischen Finanzanlagen aller Art und von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen sowie die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für nahestehende Gesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Givin SA
- Givin Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Givin AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006122501, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Givin AG, in Zug, CHE-250.540.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2024, Publ. 1005964420).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yazici, Bilgehan, von Chêne-Bougeries, in Chêne-Bougeries, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Olivier, von Pfeffingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005964420, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Givin AG, in Zug, CHE-250.540.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2023, Publ. 1005785729).
Domizil neu:
c/o KENDRIS AG, Gotthardstrasse 26, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauron, Yvan, von Bois-d'Amont, in Gryon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waterhouse, Erika, von Vuadens, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005785729, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Givin AG, in Zug, CHE-250.540.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692257).
Statutenänderung:
15.06.2023. 28.06.2023.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.