Indirizzo
Chemin de la Parfumerie 5
1214 Vernier
Succursale (1)
Informazioni su Givaudan SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Givaudan SA
- Givaudan SA ha sede a Vernier, è attiva e opera nel ramo «Direzione aziendale e amministrazione».
- La dirigenza dell’azienda Givaudan SA è composta da 35 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 03.04.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio GE con l’IDI CHE-100.284.341.
- Tutte le informazioni su i 119 marchi registrati dell'azienda Givaudan SA.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 7 altre aziende attive. Queste includono: Caisse de pensions Givaudan, Fondation de prévoyance de Givaudan, Fondation Givaudan.
Dirigenza (35)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Roberto Guidetti,
Tom Knutzen,
Olivier Alexandre Martin Filliol,
Sophie Anne Bernheim Gasperment,
Calvin Grieder
i più recenti aventi diritto di firma
Clémentine Nevesny,
Sophie Rippstein,
André Meier,
Roberto Guidetti,
Fabio Campanile
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.08.1929
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Vernier
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.028.929-4
IDI/IVA
CHE-100.284.341
CHE-116.284.588 IVA
Ramo economico
Direzione aziendale e amministrazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Participation à des entreprises ayant pour but la fabrication et le commerce de matières premières naturelles et synthétiques parfumantes ou aromatisantes, ou de mélanges de telles matières premières, ainsi que tous autres produits s'y rapportant; fourniture de services liés à l'utilisation de ces produits; recherche et développement techniques et scientifiques relatifs à ces produits, à leur fabrication et à leur utilisation, prise de toutes marques, brevets, licences, procédés de fabrication et formules, leur mise en valeur et leur exploitation; la société peut accessoirement exercer elle-même ces activités (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lancy | 10.08.2023 | 11.08.2024 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte SA | Genève | 08.04.2009 | 09.08.2023 | |
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | <2004 | 07.04.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Givaudan Ltd
- Givaudan AG
- Givaudan Roure International SA
- Givaudan L. & Co SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
MOTIONCAPS | - | domanda pendente | 13101/2024 |
EMSEAL | - | domanda pendente | 13109/2024 |
Ultimi comunicati FUSC: Givaudan SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005999993, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Givaudan SA , à Vernier, CHE-100.284.341 (FOSC du 30.01.2024, p. 0/1005948080). Les pouvoirs de Schüller Annette sont radiés. La procuration de Lamy Hervé est radiée. Signature collective à deux a été conférée à Meier André, de Lucerne, à Zurich, secrétaire hors conseil, Nevesny Clémentine, de Wittenbach, à Bellevue et Rippstein Sophie, de Neuendorf, à Fribourg.
Numero di pubblicazione: HR02-1005948080, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Givaudan SA , à Vernier, CHE-100.284.341 (FOSC du 23.10.2023, p. 0/1005867241). Roten Valentin est maintenant domicilié à Chêne-Bougeries.
Numero di pubblicazione: HR02-1005867241, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Givaudan SA , à Vernier, CHE-100.284.341 (FOSC du 10.08.2023, p. 0/1005814343). Bauer Werner, Carlos Michael et Fossum Biner Lilian ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.