Indirizzo
Niklaus Wengi-Strasse 25
2540 Grenchen
Informazioni su Genossenschaft MMTS-Berufsbildungszentrum
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft MMTS-Berufsbildungszentrum
- Genossenschaft MMTS-Berufsbildungszentrum opera nel settore «Altre scuole secondarie» ed è attualmente attiva. La sede è a Grenchen.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 10.02.1987 e ha 8 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 11.10.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio SO con l’IDI CHE-106.525.603.
Dirigenza (8)
i più recenti membri dell'amministrazione
Laurence Benz,
Michael Daniel Amann,
Christoph Toni Widler,
Lucretia Maria Staudinger,
Martin Haas
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.02.1987
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Grenchen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-351.5.000.323-7
IDI/IVA
CHE-106.525.603
Ramo economico
Altre scuole secondarie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Errichtung und Betreibung eines gesamtschweizerischen und zentralen Berufsbildungszentrums der Consumer-Electronics-Branche. Die Ausbildungstätigkeit erstreckt sich insbesondere und unter anderem auf die Durchführung von überbetrieblichen Kursen und Weiterbildungskursen im fachlichen und unternehmerischen Bereich.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revisia AG | Biel/Bienne | 12.04.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Genossenschaft VSRT-Berufsbildungszentrum
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft MMTS-Berufsbildungszentrum
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005857990, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Genossenschaft MMTS-Berufsbildungszentrum, in Grenchen, CHE-106.525.603, Genossenschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellenberger, Thomas, von Walzenhausen, in Sirnach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöllkopf, Bruno, von Ilanz/Glion, in Meilen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Bruno, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amann, Michael, von Zürich, in Chur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Benz, Laurence, genannt Lorenz, von Stäfa, in Rapperswil-Jona, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Cornaz, Christian, von Faoug, in Saint-Prex, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Lavigny];
Haas, Martin, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Staudinger, Lucretia Maria, von Frauenfeld, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widler, Christoph, von Jonen, in Pfäffikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004771177, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Genossenschaft VSRT-Berufsbildungszentrum, in Grenchen, CHE-106.525.603, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004704207).
Statutenänderung:
20.05.2019.
Firma neu:
Genossenschaft MMTS-Berufsbildungszentrum.
Publikationsorgan neu:
Schweizerische Gewerbezeitung und SHAB.
Numero di pubblicazione: HR02-1004704207, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Genossenschaft VSRT-Berufsbildungszentrum, in Grenchen, CHE-106.525.603, Genossenschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015, S.0, Publ. 2259791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattiello, Peter, von Oberriet SG, in Solothurn, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Herbert, von Wahlern, in Rubigen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Peter, von Inwil, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kissling, Roger, von Wolfwil, in Hägendorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weinstock, Claude Marcel, von Basel, in Frenkendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Thomas, von Walzenhausen, in Sirnach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Amann, Michael, von Zürich, in Chur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöllkopf, Bruno, von Ilanz/Glion, in Meilen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Cornaz, Christian, von Faoug, in Lavigny, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kälin, Bruno, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Benz, Laurence, genannt Lorenz, von Stäfa, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Richard, François, von Affoltern im Emmental, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.