Informazioni su Flagfood AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Flagfood AG
- Flagfood AG da Zug opera nel ramo «Commercio di prodotti alimentari» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Flagfood AG fondata il 08.01.1996 è composta da 7 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 06.05.2024.
- Flagfood AG è iscritta nel cantone ZG con l’IDI CHE-108.399.143.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 82 altre aziende attive. Queste includono: 7050 AG, Adecco Group X AG, Adecco International AG.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Vincenzo Jacoviello,
Wolfgang Franz Schwald,
Robin Nicolas Schöni,
Dr. iur. Richard Ernst Blum
i più recenti aventi diritto di firma
Stephan Bächler,
Vincenzo Jacoviello,
Wolfgang Franz Schwald,
Robin Nicolas Schöni,
Dr. iur. Richard Ernst Blum
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.01.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.020.484-4
IDI/IVA
CHE-108.399.143
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Belieferung der internationalen Lebensmittelindustrie mit Rohwaren, insbesondere aber die Produktion und der Handel mit tiefgefrorenem Obst und Früchten, Fruchtpürees, Fruchtsäften, Fruchtpüreekonzentraten und Fruchtsaftkonzentraten sowie Beratung und Finanzierung solcher Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich weiter an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt dazu dienen, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
A+Z Treuhand und Beratung AG | Zug | 09.03.2005 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bissig Treuhand AG | Walchwil | <2004 | 08.03.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Flagfood SA
- Flagfood Ltd.
- Flagfood Frozen AG
- Flagfood Trade AG
- Flagfood Trade AG Flagfood Trade SA (Flagfood Trade Ltd)
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Flagfood AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006025505, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Flagfood AG, in Zug, CHE-108.399.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2024, Publ. 1005949817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht, Peter, von Wikon und Bischofszell, in Hohenrain, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler, Stephan, von Root, in Buchrain, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005949817, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Flagfood AG, in Zug, CHE-108.399.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2024, Publ. 1005926075).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler, Stephan, von Root, in Buchrain, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005926075, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Flagfood AG, in Zug, CHE-108.399.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253357).
Statutenänderung:
11.12.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Belieferung der internationalen Lebensmittelindustrie mit Rohwaren, insbesondere aber die Produktion und der Handel mit tiefgefrorenem Obst und Früchten, Fruchtpürees, Fruchtsäften, Fruchtpüreekonzentraten und Fruchtsaftkonzentraten sowie Beratung und Finanzierung solcher Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich weiter an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt dazu dienen, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können auch mittels Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöni, Kurt, von Sumiswald, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächler, Stephan, von Root, in Buchrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacoviello, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwald, Mag. Dr. Wolfgang Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Feldkirch (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.