Informazioni su Ferrocommerz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ferrocommerz AG
- Ferrocommerz AG da Zug opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Ferrocommerz AG fondata il 14.11.2012 è composta da 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 05.03.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZG è il seguente: CHE-262.642.941.
- 1. suscap ag, 2. suscap ag, 2A Chrystal Capital AG hanno lo stesso indirizzo come Ferrocommerz AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.11.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.037.334-7
IDI/IVA
CHE-262.642.941
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ein- und Verkauf von Edel- und Spezialstahlen weltweit; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ferrocommerz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005977414, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ferrocommerz AG, in Zug, CHE-262.642.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004686057).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckmann, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Iserlohn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wieser, Stefan, von Teufen (AR), in St. Gallen, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004686057, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ferrocommerz AG, in Baar, CHE-262.642.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004670034).
Statutenänderung:
15.07.2019.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gotthardstrasse 26, 6300 Zug.
Aktien neu:
50'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 5'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Mit Statutenänderung vom 15.07.2019 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004670034, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ferrocommerz AG, in Baar, CHE-262.642.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018, Publ. 1004459326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtz, Valérie, von Reinach BL, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieser, Stefan, von Teufen (AR), in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.