Informazioni su Facto Treuhand AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Facto Treuhand AG
- Facto Treuhand AG ha sede a Zug ed è attiva. Essa opera nel ramo «Servizi fiduciari».
- La dirigenza dell’azienda Facto Treuhand AG fondata il 09.03.1979 è composta da 4 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 05.12.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Facto Treuhand AG.
- 10x Capital AG, 358FIB Association, Abreziel Homes AG hanno lo stesso indirizzo come Facto Treuhand AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.03.1979
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.008.807-7
IDI/IVA
CHE-107.946.798
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Durchführung aller Treuhandfunktionen wie Revision, Steuerberatung, Führen von Buchhaltungen, Unternehmensberatung, Vermögensverwaltung usw.; kann Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
W&P AG Treuhand Steuern Wirtschaftsprüfung | Chur | 05.12.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
INGOLD Treuhandpartner AG | Unterägeri | 19.01.2011 | 04.12.2023 | |
A. Emmenegger AG | Zug | <2004 | 18.01.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Facto Treuhand AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005901129, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Facto Treuhand AG, in Zug, CHE-107.946.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005782904).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kretz, Irene, von Kriens, in Risch, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ingold Treuhandpartner AG (CHE-109.454.394), in Unterägeri, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
W&P AG Treuhand Steuern Wirtschaftsprüfung (CHE-101.942.655), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005782904, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Facto Treuhand AG, in Zug, CHE-107.946.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740478).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Pirmin, von Hohenrain, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005740478, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Facto Treuhand AG, in Zug, CHE-107.946.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2022, Publ. 1005372248).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räber, Adrian, von Küssnacht (SZ), in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Josef, von Schübelbach, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.