Informazioni su Dr. Hans Durrer Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dr. Hans Durrer Stiftung
- Dr. Hans Durrer Stiftung a Zug è una Fondazione nel ramo «Altri servizi sociali». Dr. Hans Durrer Stiftung è attiva.
- C'é 5 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 16.01.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-411.348.372.
- 7050 AG, Adecco Group X AG, Adecco International AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Daniel Grunder,
Roland Patrik Arnold,
Marlies Durrer-Holdener,
Siegfried Aeschi
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Grunder,
Roland Patrik Arnold,
Marlies Durrer-Holdener,
Siegfried Aeschi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.2017
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.7.000.845-0
IDI/IVA
CHE-411.348.372
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gemeinnützige Tätigkeit in den Bereichen Nachwuchsförderung im Sport, Tierschutz, Natur- und Heimatschutz, Soziales und Humanitäres sowie Unterstützung und Förderung von gemeinnützigen Projekten und gemeinnützigen Institutionen in den Bereichen Nachwuchsförderung im Sport, Tierschutz, Natur- und Heimatschutz, Soziales und Humanitäres; vollständige Zweckumschreibung gemäss Stiftungsurkunde. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
prosper ag treuhand & beratung | Zug | 29.12.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Hans Durrer Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005935280, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Dr. Hans Durrer Stiftung, in Zug, CHE-411.348.372, Stiftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005780212).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Daniel, von Vechigen, in Baar, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuheim].
Numero di pubblicazione: HR02-1005780212, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Dr. Hans Durrer Stiftung, in Zug, CHE-411.348.372, Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2022, Publ. 1005625826).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Daniel, von Vechigen, in Neuheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005625826, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Dr. Hans Durrer Stiftung, in Zug, CHE-411.348.372, Stiftung (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Dr. Johann, genannt Hans, von Kerns, in Walchwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Francis, Monique, von Trub, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Roland, von Unterägeri, in Unterägeri, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.