Informazioni su Del Mar Research GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Del Mar Research GmbH
- Del Mar Research GmbH ha sede a Zug ed è attiva. Essa opera nel ramo «Gestione fondi».
- La dirigenza dell’azienda Del Mar Research GmbH fondata il 04.10.2019 è composta da 4 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 23.08.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Del Mar Research GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-499.446.625.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 127 altre aziende attive. Queste includono: A BETTER WORLD AG, Acton Revisions AG, Acton Treuhand AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.10.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.016.833-9
IDI/IVA
CHE-499.446.625
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Kollektivvermögen unter der De-Minimis-Schwelle gemäss Art. 24 Abs. 2 FINIG. Somit untersteht die Gesellschaft den Regeln des Art. 17 ff. FINIG. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 15.12.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Del Mar Research GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006112811, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Del Mar Research GmbH, in Zug, CHE-499.446.625, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2023, Publ. 1005911110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tsoulos, Konstantinos, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Nola, Lorena, italienische Staatsangehörige, in Mailand (IT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2'400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dou, Changzhu, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005911110, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Del Mar Research GmbH, in Zug, CHE-499.446.625, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2023, Publ. 1005715422).
Statutenänderung:
29.11.2023.
Stammkapital neu:
CHF 720'000.00 [bisher: CHF 450'000.00]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 30.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dias, Fabian Jahan Moayyad, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2'400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 1'500 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Armet, David Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Tucson (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2'400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 1'500 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Di Nola, Lorena, italienische Staatsangehörige, in Mailand (IT), Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2'400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 1'500 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005715422, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Del Mar Research GmbH, in Zug, CHE-499.446.625, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2022, Publ. 1005469751).
Statutenänderung:
16.03.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Kollektivvermögen unter der De-Minimis-Schwelle gemäss Art. 24 Abs. 2 FINIG. Somit untersteht die Gesellschaft den Regeln des Art. 17 ff. FINIG. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Stammkapital neu:
CHF 450'000.00 [bisher: CHF 200'400.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Bruno, von Trachselwald, in Beinwil (Freiamt), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dias, Fabian Jahan Moayyad, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 668 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Armet, David Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Tucson (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 668 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Di Nola, Lorena, italienische Staatsangehörige, in Mailand (IT), Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 668 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tsoulos, Konstantinos, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.