Informazioni su Crown Management AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Crown Management AG
- Crown Management AG ha sede a Zug ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- Crown Management AG è stata costituita nel 26.02.2019.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 28.11.2023.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Crown Management AG.
- Corfam Immo AG, Furnari GmbH, Future Wings AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.02.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.016.339-5
IDI/IVA
CHE-245.335.828
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Rohstoffen, Erbringung von Dienstleistungen auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Burch & Partner Consulting GmbH | Zug | 14.10.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MHN Treuhand AG | Zug | 01.03.2019 | 13.10.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Crown Management Ltd.
- Crown Management LLC
- Crown Management GmbH
- Crown Management SARL
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Crown Management AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005895473, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Crown Management AG, in Zug, CHE-245.335.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2023, Publ. 1005885299).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochuli, Marco, von Reitnau, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stieger, Karin, von Oberriet (SG), in Altendorf, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005885299, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Berichtigung des im SHAB vom 09.11.2023, Meldungs Nr. 1'005'880'874, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 218 vom 06.11.2023 Crown Management AG, in Zug, CHE-245.335.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2023, Publ. 1005880874). [nicht: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].
Numero di pubblicazione: HR02-1005880874, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Crown Management GmbH, in Zug, CHE-245.335.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2021, Publ. 1005312281).
Statutenänderung:
02.11.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 02.11.2023 und Bilanz per 30.06.2023 mit Aktiven von CHF 1'785'930.74 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'491'273.88 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Crown Management AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Crown Management Ltd.).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Rohstoffen, Erbringung von Dienstleistungen auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Karin, von Oberriet (SG), in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.