Informazioni su Centre international de déminage humanitaire - Genève
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Centre international de déminage humanitaire - Genève
- Centre international de déminage humanitaire - Genève da Genève opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attiva.
- Centre international de déminage humanitaire - Genève è stata costituita nel 19.05.1998.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 26.08.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GE è il seguente: CHE-109.506.789.
Dirigenza (27)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Heidi Schroderus-Fox,
Phan Dung Mai,
Julien Thöni,
Dara In,
Ewi Ivor Fung
i più recenti aventi diritto di firma
Tobia Privitelli,
Julien Thöni,
Thomas Goebel,
Dr. phil. Barbara Alice Haering
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.05.1998
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.973.998-7
IDI/IVA
CHE-109.506.789
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Promouvoir la coopération internationale dans le domaine du déminage humanitaire en formant des spécialistes, en développant des méthodes et en procurant aux différents acteurs les informations dont ils ont besoin; créer et entretenir une cellule de réflexion permanente, animée par des experts internationalement reconnus et chargée d'analyser les expériences réalisées sur les différents théâtres, d'identifier les problèmes et de proposer des solutions sous forme de normes ou de méthodes; créer et entretenir un système de gestion de l'information adapté aux besoins des Nations Unies et des divers Centres d'action contre les mines; organiser des conférences périodiques permettant aux responsables des opérations de déminage d'échanger leurs expériences; organiser des cours de formation pour de futures responsables d'opérations de déminage ainsi que pour les spécialistes de la gestion de l'information.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Vernier | 07.01.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte SA | Genève | 19.01.2012 | 06.01.2021 | |
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | 05.10.2010 | 18.01.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Genfer internationales Zentrum für humanitäre Minenräumung
- Geneva International Centre for Humanitarian Deminging
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Centre international de déminage humanitaire - Genève
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006114517, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Centre international de déminage humanitaire - Genève , à Genève, CHE-109.506.789 (FOSC du 15.04.2024, p. 0/1006009330). Le Thi Tuyet Mai n'est plus membre du conseil. Les pouvoirs de Toscano Stefano sont radiés. Mai Phan Dung, du Vietnam, à Genève, sans signature et Schroderus-Fox Heidi, de Finlande, à Tannay, sans signature sont membres du conseil. Signature individuelle a été conférée à Privitelli Tobia, de Landiswil, à Ins, directeur.
Numero di pubblicazione: HR02-1006009330, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Centre international de déminage humanitaire - Genève , à Genève, CHE-109.506.789 (FOSC du 26.09.2023, p. 0/1005846209). An Sokkhoeurn, Andisha Nasir Ahmad, Kauppi Kirsti, Lleshi Ravesa et Smith Tine Morch ne sont plus membres du conseil. Thöni Julien, d'Hasliberg, à Genève, est membre du conseil et trésorier avec signature collective à deux. Endresen Tormod C., de Norvège, au Grand-Saconnex, Fung Ewi Ivor, du Cameroun, à New York, USA, In Dara, du Cambodge, à Genève, et Vasilika Hysi, d'Albanie, à Genève, sont membres du conseil, tous sans signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005846209, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Centre international de déminage humanitaire - Genève , à Genève, CHE-109.506.789 (FOSC du 20.02.2023, p. 0/1005683018). Baumann Felix n'est plus membre du conseil;
ses pouvoirs sont radiés. Arango Olmos Alicia et Diethelm Robert ne sont plus membres du conseil. Gallon Giraldo Gustavo, de Colombie, à Genève, sans signature et Tissot Frédéric, de Le Locle, à Muri bei Bern, sans signature sont membres du conseil.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.