Indirizzo
c/o Sarah Dévaud Conseils
Grand-Rue 35
1680 Romont FR
Informazioni su Buromont SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Buromont SA
- Buromont SA ha sede a Romont FR, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza è composta di una persona.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 12.07.2018.
- L’azienda Buromont SA è iscritta con l’IDI CHE-107.913.126.
- Boucherie Chevaline, C. Vallélian, Fiduciaire Marc Gobet SA, Imagine Capital AG hanno lo stesso indirizzo come Buromont SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.02.1973
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Romont (FR)
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.330.114-0
IDI/IVA
CHE-107.913.126
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'acquisition, la gestion, la propriété et la vente de biens immobiliers; toutes transactions immobilières en Suisse ou à l'étranger, achat, ventes ou courtage; tous travaux dans le domaine comptable et financier; la gérance d'immeubles et d'autres biens (fortune); les assurances en général; la participation à d'autres sociétés.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Buromont SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4354181, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Buromont SA, à Romont FR, CHE-107.913.126 (FOSC du 29.12.2017, p. 0/3962001).
Personne radiée:
Dévaud Sarah, administratrice présidente, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Dévaud Nicolas Richard, administrateur, signature collective à deux, désormais administrateur, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 3962001, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Buromont SA, à Romont (FR), CHE-107.913.126 (FOSC du 25.01.2017, p. 0/3304717).
Personnes radiées:
Devaud Simone, administratrice, signature individuelle;
Magne André, administrateur, signature individuelle.
Nouvelles personnes inscrites:
Dévaud Sarah, de Le Flon, à Matran, administratrice, présidente, signature collective à deux;
Dévaud Nicolas Richard, de Le Flon, à Pully, administrateur, signature collective à deux.
Nouvelle adresse:
Grand-Rue 35, c/o Sarah Dévaud Conseils, 1680 Romont FR.
Numero di pubblicazione: 3304717, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Buromont SA, à Romont (FR), CHE-107.913.126 (FOSC du 24.12.2015, p. 0/2563771).
Nouvelle adresse:
Place Saint-Jacques 51, c/o BD Gérance SA, 1680 Romont FR.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.