Informazioni su Breitenstein AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Breitenstein AG
- Breitenstein AG da Zug opera nel ramo «Lavorazione di pietre naturali» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Breitenstein AG è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 05.08.1991.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 30.08.2022.
- L’IDI segnalata è CHE-106.918.919.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.08.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.016.832-6
IDI/IVA
CHE-106.918.919
Ramo economico
Lavorazione di pietre naturali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation und Unterhalt von und Handel mit Natur- und Kunststeinen aller Art sowie mit Betonelementen, Verlegen und Erstellen von Böden, Treppen, Fassaden sowie jeglichen Steinelementen und Steinkonstruktionen sowie Renovieren von Kunst- und Natursteingebilden und zudem Beratung von Dritten in diesem Bereich; kann Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Patente, Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte erwerben, auswerten, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Peter Stadler Treuhand AG | Baar | 30.08.2007 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
LWB7 AG in Liquidation | Zug | <2004 | 18.10.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Christian Breitenstein AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Breitenstein AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005550384, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Breitenstein AG, in Zug, CHE-106.918.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2019, Publ. 1004598838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argenio, Erika, italienische Staatsangehörige, in Root, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Büeler, Philipp, von Schwyz, in Horw, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dominik, von Schüpfheim, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004598838, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Breitenstein AG, in Zug, CHE-106.918.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S.20, Publ. 5907560).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Martin, von Schüpfheim, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steinhausen];
Müller, Bettina, von Schüpfheim und Würenlingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Schüpfheim und Würenlingen, in Steinhausen];
Büeler, Philipp, von Schwyz, in Horw, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zug].
Numero di pubblicazione: 5907560, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Breitenstein AG, in Zug, CH-170.3.016.832-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2007, S. 18, Publ. 4087762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rogenmoser, Meinrad, von Oberägeri, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büeler, Philipp, von Schwyz, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.