Informazioni su Bodiga Capital AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bodiga Capital AG
- Bodiga Capital AG con sede a Zug è una Società anonima nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito». Bodiga Capital AG è attiva.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 12.09.2024.
- Bodiga Capital AG è iscritta nel cantone ZG con l’IDI CHE-261.954.349.
- 140 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: 3AM Consultants AG, abaQon AG, Almandine Corporation SA.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Johannes Gerardus van Rooijen,
Hendrikus Holterman,
Gabriel Marie Denis Prêtre
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.12.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.182.700-9
IDI/IVA
CHE-261.954.349
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Anlage in börsenkotierten und nicht-börsenkotierten Wertpapieren, namentlich aber nicht ausschliesslich Aktien, Beteiligungen, Schuldtitel, Optionen, strukturierte Produkte etc.; dies umfasst Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland sowie Durchführung aller damit zusammenhängenden kommerziellen Geschäfte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 16.06.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte SA | Genève | 18.12.2018 | 15.06.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bodiga Capital SA
- Bodiga Capital Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bodiga Capital AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006127990, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Bodiga Capital AG, in Zug, CHE-261.954.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2024, Publ. 1005924577).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holterman, Hendrikus, griechischer Staatsangehöriger, in Wangen (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].
Numero di pubblicazione: HR02-1005924577, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Bodiga Capital AG, in Zug, CHE-261.954.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nelissen, Bernadette, von Nyon, in Nyon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Rooijen, Johannes Gerardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005770326, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Bodiga Capital SA, in Zug, CHE-261.954.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240410).
Statutenänderung:
30.05.2023.
Firma neu:
Bodiga Capital AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Bodiga Capital SA) (Bodiga Capital Ltd).
Domizil neu:
Gotthardstrasse 3, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte SA (CHE-411.931.790), in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holterman, Hendrikus, griechischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: niederländischer Staatsangehöriger];
Nelissen, Bernadette, von Nyon, in Nyon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: niederländische Staatsangehörige];
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.