Informazioni su aXenta AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu aXenta AG
- aXenta AG è attualmente attiva e opera nel settore «Fornitura di servizi informatici». La sede si trova a Baden.
- aXenta AG ha 7 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 16.07.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-105.152.652.
- azienda aXenta AG ha registrato 2 marchi attivi, marchi cancellati o domande pendenti.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Roman Stein,
Marcel Schmutz,
Marco Welti,
Roland Meier,
Volker Schmidt
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.05.1999
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Baden
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.020.496-3
IDI/IVA
CHE-105.152.652
CHE-116.286.759 IVA
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Informatikdienstleistungen, den Vertrieb von Informatiklösungen sowie den Personalverleih in diesen Fachgebieten. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks förderlich sein können.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 27.01.2015 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SPIEGEL TREUHAND AG | Kappel (SO) | 25.05.2011 | 26.01.2015 | |
Wirtschafts-Treuhand AG | Basel | 13.02.2008 | 24.05.2011 | |
HTO Treuhand AG | Olten | <2004 | 12.02.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Axenta AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
reInnovation | 30.06.2005 | attivo | 52748/2005 |
Xplan | 30.06.2005 | attivo | 52749/2005 |
Ultimi comunicati FUSC: aXenta AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006085901, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
aXenta AG, in Baden, CHE-105.152.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2024, Publ. 1005944199).
Statutenänderung:
24.06.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Informatikdienstleistungen, den Vertrieb von Informatiklösungen sowie den Personalverleih in diesen Fachgebieten. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks förderlich sein können.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibundgut, Dr. Markus, von Affoltern im Emmental, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Roman, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005944199, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
aXenta AG, in Baden, CHE-105.152.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005719388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Michael, von Rohrbach, in Lachen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urfer, Simon, von Täuffelen, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Roland, von Niedergösgen, in Obergösgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Marcel, von Worb, in La Grande Béroche, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Marco, von Stäfa, in Obersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005719388, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
aXenta AG, in Baden, CHE-105.152.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2023, Publ. 1005651926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dettwiler, Nicole Françoise, von Waldenburg, in Arch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Volker, von Goldach, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.